Hanes ariannol INTERACT WORLDWIDE
Rhif yr elusen: 1001698
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2009 | 30/06/2010 | 30/06/2011 | 30/06/2012 | 30/06/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.90m | £4.33m | £3.36m | £3.29m | £2.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.00m | £4.58m | £2.84m | £3.58m | £2.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £537.00k | £501.96k | £398.17k | £256.55k | £519.10k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.40k | £41.16k | £28.94k | £35.16k | £14.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.32m | £3.79m | £2.94m | £3.00m | £2.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £12.29k | £132 | £104 | £50 | £51 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £48.50k | £175.48k | £11.38k | £16.50k | £95.91k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.79m | £4.44m | £2.69m | £3.43m | £2.76m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.06k | £32.32k | £28.55k | £14.40k | £24.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £1.95m | £1.84m | £1.56m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.