Hanes ariannol THE FORWARD TRUST
Rhif yr elusen: 1001701
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.03m | £21.30m | £21.38m | £34.47m | £32.87m | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.35m | £20.56m | £21.53m | £29.97m | £33.67m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.25m | £14.83m | £18.13m | £28.05m | £24.24m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.63m | £1.31m | £1.22m | £2.56m | £2.31m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £30.00k | £63.00k | £101.00k | £292.00k | £283.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.36m | £19.91m | £20.06m | £28.05m | £30.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £7.00k | £9.00k | £1.00k | £0 | £38.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £3.57m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.29m | £20.54m | £21.51m | £29.95m | £33.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £52.00k | £17.00k | £23.00k | £27.00k | £56.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £199.00k | £231.00k | £237.00k | £328.00k | £438.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.