Dogfen lywodraethu CHERUBIM AND SERAPHIM HOLY TEMPLE CHURCH OF CHRIST
Rhif yr elusen: 1001787
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 30TH. NOVEMBER 1987, AMENDED 10TH. MAY 1988, 26TH. JUNE 1989, 16TH. MARCH 1990, 9TH. SEPTEMBER 1990
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.