Hanes ariannol THE SHEFFIELD MEDIA AND EXHIBITION CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1002020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.36m | £5.53m | £2.97m | £3.71m | £3.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.38m | £5.60m | £2.78m | £3.64m | £4.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £72.00k | £11.50k | £987.77k | £634.50k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £978.07k | £1.03m | £2.01m | £1.74m | £1.07m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.62m | £3.76m | £719.33k | £1.47m | £1.81m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £760.56k | £741.72k | £79.77k | £504.17k | £562.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £162.56k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.85m | £2.00m | £1.51m | £1.88m | £2.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.52m | £3.59m | £1.26m | £1.74m | £2.08m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.05k | £36.30k | £17.11k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £10.00k | £10.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.