Hanes ariannol ERIC (EDUCATION AND RESOURCES FOR IMPROVING CHILDHOOD CONTINENCE)
Rhif yr elusen: 1002424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (75 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £539.84k | £588.10k | £571.68k | £614.77k | £720.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £524.70k | £554.12k | £487.06k | £584.23k | £707.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £210.17k | £262.42k | £250.02k | £246.79k | £276.95k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £17.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £329.56k | £325.55k | £254.66k | £367.76k | £425.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £109 | £125 | £208 | £227 | £709 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £66.80k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £475.98k | £497.25k | £428.62k | £501.09k | £650.93k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £48.73k | £56.87k | £58.44k | £83.14k | £56.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £1.45k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.