Hanes ariannol EWELL CHRISTIAN FELLOWSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 1002721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £289.18k | £335.01k | £922.53k | £779.48k | £14.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £246.36k | £319.86k | £573.89k | £625.64k | £18.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.50k | £127.61k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £922.34k | £636.65k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £115 | £2.23k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £77 | £83 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £140.51k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £292.21k | £467.55k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £1.04k | £3.16k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £0 | £13.45k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £385 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £280.64k | £154.93k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.