ymddiriedolwyr COMMUNITY FOUNDATION FOR CALDERDALE
Rhif yr elusen: 1002722
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zohrah Zancudi | Cadeirydd | 05 September 2019 |
|
|
||||
Sabir Hussain | Ymddiriedolwr | 16 November 2023 |
|
|
||||
Andrew Hawley | Ymddiriedolwr | 08 December 2022 |
|
|
||||
Preet Sandhu | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
Nigel Jeremy Cliffe | Ymddiriedolwr | 21 January 2022 |
|
|
||||
Neil Wright | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|
||||
Richard Blackburn | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
Dr ROGER MOORE | Ymddiriedolwr | 13 February 2019 |
|
|||||
Heidi Louise Bingham | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
ALISON HASKINS | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|||||
BRENDA HODGSON | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.