ymddiriedolwyr MERIDIAN MONEY ADVICE
Rhif yr elusen: 1002773
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN STANLEY | Cadeirydd |
|
|
|||||||
Suzana Urlich | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||||
Lovat Michael Rees | Ymddiriedolwr | 20 September 2017 |
|
|
||||||
Helen Emma Neilly | Ymddiriedolwr | 27 June 2017 |
|
|||||||
IAN PAWLBY | Ymddiriedolwr | 09 December 2014 |
|
|
||||||
PIXIE ELIZABETH MAYES | Ymddiriedolwr | 10 March 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.