ymddiriedolwyr BIRMINGHAM CHRISTMAS SHELTER
Rhif yr elusen: 1002891
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN CHRISTOPHER JARVIS | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
Tejpal Singh Jhite | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
||||
Mohammed Ullah | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
||||
David Jack Hanson | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
||||
MARTIN MOSELEY | Ymddiriedolwr | 12 October 2019 |
|
|
||||
KERRIE LO | Ymddiriedolwr | 04 February 2017 |
|
|
||||
Shirley Mallon | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.