ymddiriedolwyr TURTLE KEY ARTS CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1003113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGDALEN WOLLOSHIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Emma Bleasdale | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Jerry Gunn | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
James Charrington | Ymddiriedolwr | 21 January 2019 |
|
|
||||
Graham McGrath | Ymddiriedolwr | 09 February 2018 |
|
|
||||
Kate Lovegrove | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Laura Barlow | Ymddiriedolwr | 23 November 2015 |
|
|||||
Pegram Harrison | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|||||
CHARLOTTE CUNNINGHAM | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.