Hanes ariannol THE INTEGRATION TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1003124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2019 | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £288.07k | £268.20k | £233.80k | £246.61k | £303.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.58k | £296.51k | £283.74k | £283.93k | £311.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £263.57k | £246.10k | £180.27k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.