ymddiriedolwyr BURWELL AND DISTRICT DAY CENTRE TRUST
Rhif yr elusen: 1003439
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Matthew Hammond | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|||||||
James Edward Perry | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||||
Prudence Anne Evans MBE | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||||
Paul Iain Webb | Ymddiriedolwr | 01 June 2015 |
|
|
||||||
ELIZABETH SUSAN SWIFT | Ymddiriedolwr | 02 June 2014 |
|
|
||||||
SUSAN JANE ELLIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
HAZEL WILLIAMS MBE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
SIMON ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.