ymddiriedolwyr MARINE CONSERVATION SOCIETY
Rhif yr elusen: 1004005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polly Rose Burns | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Rebecca Rodney | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Deborah Mahon | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Jessica Kate Montgomery | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
Mark Haviland | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Susan Helen Ronaldson | Ymddiriedolwr | 24 February 2022 |
|
|
||||
Helena Thernstrom | Ymddiriedolwr | 17 March 2021 |
|
|
||||
Amanda Jane Nobbs | Ymddiriedolwr | 18 March 2020 |
|
|
||||
Joyce Linda Lorigan | Ymddiriedolwr | 04 December 2019 |
|
|
||||
Stefano Tiratelli | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
William Joseph Oulton | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Seth Richardson | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
||||
Jonathan Hall | Ymddiriedolwr | 20 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.