Hanes ariannol GROUNDWORK NORTH WALES
Rhif yr elusen: 1004132
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.97m | £2.21m | £2.67m | £3.34m | £2.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.95m | £2.09m | £2.20m | £2.63m | £2.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £170.88k | £173.11k | £85.19k | £363.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.09m | £484.44k | £1.26m | £496.30k | £255.33k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £150.00k | £62.50k | £326.32k | £87.79k | £124.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £883.13k | £933.53k | £1.32m | £2.18m | £1.73m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £939.53k | £1.21m | £1.03m | £1.07m | £713.99k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.99k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.95m | £2.09m | £2.20m | £2.63m | £2.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.