Hanes ariannol EMERGENCY EXIT ARTS
Rhif yr elusen: 1004137
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.21m | £1.12m | £600.96k | £971.05k | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.23m | £1.13m | £538.27k | £935.18k | £1.45m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £185.88k | £152.63k | £54.50k | £294.93k | £419.17k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £179.17k | £382.80k | £340.90k | £236.86k | £30.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £455.91k | £571.01k | £437.43k | £310.33k | £358.87k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £757.74k | £544.00k | £163.46k | £660.68k | £1.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £793 | £884 | £70 | £44 | £3.14k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.13m | £1.04m | £455.49k | £835.98k | £1.35m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £107.06k | £89.24k | £82.79k | £99.21k | £106.14k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.