Hanes ariannol THE ROALD DAHL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1004230
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £660.44k | £813.70k | £750.54k | £576.81k | £343.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £582.48k | £685.36k | £744.19k | £736.69k | £326.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £580.74k | £712.83k | £655.30k | £450.58k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.87k | £14.42k | £8.06k | £82.94k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £65.83k | £86.45k | £87.17k | £43.30k | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £375.66k | £471.79k | £523.60k | £569.83k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.20k | £17.73k | £30.56k | £31.06k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £288.48k | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | -£1.63k | -£757 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.