Dogfen lywodraethu KING CHARLES 1 SCHOOL APPEAL TRUST
Rhif yr elusen: 1004261
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 24/06/1991 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 17/01/2011 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16/01/2012 AS AMENDED ON 04 FEB 2019 AS AMENDED ON 13 MAY 2019 as amended on 20 May 2019
Gwrthrychau elusennol
ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.