Hanes ariannol BRITISH HOMEOPATHIC DENTAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1005078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 16/04/2019 | 16/04/2020 | 16/04/2021 | 16/04/2022 | 16/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31k | £1.60k | £1.53k | £1.53k | £1.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21k | £1.21k | £470 | £470 | £116 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.