ymddiriedolwyr THE NOTTINGHAM EDUCATION TRUST
Rhif yr elusen: 1006495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Stephen Stewart OBE DL | Cadeirydd | 05 August 2019 |
|
|||||||||
Councillor Samina Riaz | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|
||||||||
Cicely Violet Isabel Clark | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||||||
Gary Fullwood | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||||||
Councillor Audrey Dinnall | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||||||
Linda Margaret Abbott | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|||||||||
Councillor Cheryl Margaret Barnard | Ymddiriedolwr | 28 July 2022 |
|
|
||||||||
Hon Alderman Virginia Ann Klein | Ymddiriedolwr | 05 August 2019 |
|
|
||||||||
Councillor Jay Hayes | Ymddiriedolwr | 16 July 2019 |
|
|
||||||||
Dr KADIATU GWYNETH KANNEH | Ymddiriedolwr | 10 January 2019 |
|
|
||||||||
BENJAMIN KING | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
||||||||
Hon Alderman GILL HAYMES | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
||||||||
DAVID MELLEN | Ymddiriedolwr | 12 May 2007 |
|
|||||||||
Hon Alderman DAVID SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.