Dogfen lywodraethu BOURNEMOUTH HEART CLUB
Rhif yr elusen: 1006725
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25/09/1991 AS AMENDED ON 13/06/2002 AS AMENDED ON 07/08/2003 AS AMENDED ON 25/07/2013 AS AMENDED ON 24/07/2014 as amended on 20 Jul 2017 as amended on 24 Feb 2022
Gwrthrychau elusennol
THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED FOR THE RELIEF OR PREVENTION OF SICKNESS AMONGST PERSONS WITH OR AT RISK OF CARDIOVASCULAR DISEASE, AND FOR THE REHABILITATION OF THOSE WHO HAVE UNDERGONE THERAPEUTIC CARDIOVASCULAR INTERVENTION OR WHO HAVE CHRONIC DEBILITATING DISEASE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN PRACTICE BOURNEMOUTH AND DISTRICT
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.