ymddiriedolwyr THE HONOURABLE FRATERNITY OF ANCIENT FREEMASONS CHARITY
Rhif yr elusen: 1007693
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVERLEY PATRICIA EMDEN | Cadeirydd | 18 July 2011 |
|
|
||||
BERNICE ABRAM | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Maxine Sherman | Ymddiriedolwr | 25 October 2019 |
|
|
||||
ELAINE ROGERS | Ymddiriedolwr | 28 February 2017 |
|
|
||||
Hedy Joy Babani | Ymddiriedolwr | 12 August 2015 |
|
|
||||
IRENE ROBERTA STEWART | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
||||
CHRISTINE LESLEY CHAPMAN | Ymddiriedolwr | 25 February 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.