Hanes ariannol BASE 51
Rhif yr elusen: 1007702
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £572.60k | £611.13k | £681.47k | £671.91k | £537.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £559.85k | £515.59k | £557.37k | £634.65k | £682.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £129.56k | £158.13k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £434.40k | £120.38k | £354.18k | £253.18k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.60k | £157.63k | £175.58k | £228.55k | £117.43k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £570.96k | £453.48k | £505.88k | £443.35k | £419.61k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18 | £18 | £9 | £4 | £68 | |
|
Incwm - Arall | £24 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £559.85k | £515.59k | £557.37k | £634.65k | £682.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.53k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.