Hanes ariannol OPERATION MOBILISATION
Rhif yr elusen: 1008196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.17m | £9.87m | £10.00m | £10.03m | £11.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.89m | £9.93m | £9.29m | £10.48m | £11.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £236.23k | £29.80k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.76m | £9.48m | £9.49m | £9.74m | £11.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £381.48k | £366.67k | £20.89k | £24.88k | £485.69k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.67k | £26.72k | £21.40k | £16.58k | £23.75k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £467.91k | £247.66k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £601.13k | £782.86k | £666.11k | £503.16k | £566.23k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £10.43m | £9.44m | £8.90m | £10.13m | £10.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £459.48k | £488.46k | £394.44k | £349.59k | £414.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £54.46k | £52.02k | £51.50k | £49.70k | £48.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.22m | £4.68m | £4.59m | £6.29m | £6.70m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.