ymddiriedolwyr OPERATION MOBILISATION
Rhif yr elusen: 1008196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID OST | Cadeirydd | 01 March 2023 |
|
|||||
Chittoor Isaac George | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|||||
Peter Loo | Ymddiriedolwr | 08 March 2024 |
|
|
||||
Rev Nigel Tween | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Michael Wildsmith | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Amos Akintayo Fatokun | Ymddiriedolwr | 03 June 2020 |
|
|
||||
DR KATHRYN MYERS | Ymddiriedolwr | 07 December 2016 |
|
|
||||
Dr Geffrey Meyer | Ymddiriedolwr | 04 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.