ymddiriedolwyr BOYS' AND GIRLS' CLUBS OF WALES
Rhif yr elusen: 1009142
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Borsden MBE | Cadeirydd | 17 December 2019 |
|
|||||
Robert Williams | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|||||
Andrew Morgan | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|||||
Cathryn Evans | Ymddiriedolwr | 17 December 2020 |
|
|||||
Jessica Lloyd | Ymddiriedolwr | 17 December 2019 |
|
|||||
Robert Fussell | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|||||
ALAN HOWELLS | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|||||
Philip John | Ymddiriedolwr | 30 November 2016 |
|
|
||||
Hussein Elmi KHAIREH MBE | Ymddiriedolwr | 17 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.