Hanes ariannol ST CLEMENT AND ST JAMES COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT
Rhif yr elusen: 1009253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £1.20m | £1.26m | £1.30m | £1.34m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £1.19m | £1.21m | £1.21m | £1.31m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £312.79k | £209.37k | £143.76k | £211.24k | £235.72k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £43.18k | £36.00k | £52.50k | £82.37k | £79.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.08m | £1.20m | £1.26m | £1.29m | £1.33m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £8.58k | £2.97k | £2.93k | £7.44k | £6.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £516 | £495 | £152 | £270 | £3.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.00m | £1.13m | £1.15m | £1.14m | £1.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £60.64k | £62.58k | £61.18k | £71.49k | £73.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £8.61k | £9.96k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.