Hanes ariannol THE BLACKPOOL FYLDE AND WYRE SOCIETY FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 1009955
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.54m | £1.56m | £1.55m | £1.51m | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.53m | £1.64m | £1.53m | £1.69m | £1.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £443.46k | £256.52k | £416.29k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.87k | £43.34k | £133.67k | £53.43k | £101.92k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £66.31k | £113.49k | £319.69k | £256.64k | £154.99k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £135.08k | £125.37k | £37.56k | £134.90k | £165.57k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.28m | £1.28m | £1.15m | £3.13k | £1.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £31.36k | £38.89k | £27.60k | £25.16k | £24.63k | |
|
Incwm - Arall | £27.42k | £7.32k | £8.81k | £1.09m | £11.39k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £13.91k | £14.99k | £130.40k | £50.72k | £93.76k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.49m | £1.39m | £1.55m | £1.60m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £143.31k | £145.02k | £141.52k | £137.63k | £147.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.61k | £23.56k | £20.02k | £15.61k | £29.02k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.