Hanes ariannol ELLINGHAM EMPLOYMENT SERVICES
Rhif yr elusen: 1010796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (79 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.56m | £1.21m | £1.35m | £1.02m | £1.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67m | £1.33m | £1.33m | £924.94k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £310.15k | £229.50k | £281.99k | £182.55k | £188.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £177.98k | £172.38k | £296.30k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £175.52k | £5.15k | £207.64k | £60.56k | £6.31k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £50.81k | £40.47k | £124.05k | £24.06k | £31.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.34m | £1.17m | £1.02m | £931.73k | £1.07m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £721 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £25.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £1.32m | £1.33m | £919.94k | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.88k | £10.44k | £3.38k | £5.00k | £10.27k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £483.05k | £236.48k | £281.65k | £264.91k | £276.21k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.