Dogfen lywodraethu GOSPORT HOSPITAL RADIO
Rhif yr elusen: 1011450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10 NOVEMBER 1991 AS AMENDED 20 SEPTEMBER 1999, 4 MAY 2004 AND 7 FEBRUARY 2010 as amended on 19 Feb 2017
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, INFIRMITY AND THE DISABILITIES ATTENDANT ON OLD AGE AMONGST PEOPLE LIVING IN GOSPORT AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING A LOCAL BROADCASTING SERVICE FOR HOSPITALS, HOSPICES, OLD PERSONS HOMES AND SIMILAR INSTITUTIONS, AND WHEREVER POSSIBLE, PROVIDING A SIMILAR SERVICE WITHIN THE LOCAL COMMUNITY TO ASSIST PATIENTS RECEIVING "CARE IN THE COMMUNITY"
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
GOSPORT AND THE SURROUNDING AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.