Hanes ariannol CHAPELTOWN COMMUNITY NURSERY
Rhif yr elusen: 1011670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £177.94k | £153.38k | £191.50k | £215.61k | £195.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.34k | £208.36k | £164.59k | £193.22k | £215.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £80.54k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £99.26k | £86.02k | £122.81k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.