Ymddiriedolwyr UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (DACORUM)
Rhif yr elusen: 1012612
Up to date (76 days late)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Wallis | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|
||||
Henry Wallis | Ymddiriedolwr | 02 February 2024 |
|
|
||||
Harvey Collyer | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Jane Campbell | Ymddiriedolwr | 07 August 2023 |
|
|
||||
Louise Malan Budd Pace | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Ellen Duffy | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
PETER MARSHALL | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
John Dodkins | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.