Dogfen lywodraethu CATCHINGLIVES
Rhif yr elusen: 1014868
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 1 JUNE 1992, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 21 AUGUST 1992, 30 MARCH 1995, 20 SEPTEMBER 2000, 13 DEC 2000, 29 JUNE 2005 AND BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 13 OCTOBER 2010
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS AMONG PERSONS IN NEED. THIS IS TO INCLUDE THOSE NOT CATERED FOR BY EXISTING STATUTORY OR VOLUNTARY SERVICES WITHIN THE UNITED KINGDOM'.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.