ymddiriedolwyr THE LADY NUFFIELD HOME
Rhif yr elusen: 1015086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Judith MAry Shakespeare | Cadeirydd | 23 July 2015 |
|
|||||
Jennifer Lynne Timbrell | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Dr Hugh Andrew Wade Neil | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Graham Bray | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Joanna Charmian Gofton Sumner | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Charlotte Ritchie | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Ann Rosemary Campbell | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Mark Rosenfeld | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.