ymddiriedolwyr LANCASHIRE COUNCIL OF MOSQUES
Rhif yr elusen: 1015119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFIQ ISMAIL MOHMED VALLI PATEL | Cadeirydd | 13 March 2011 |
|
|
||||||
SIRAJUDDIN MOHAMMAD ISHAQUE PARKAR | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||||
Mohammed Khalil | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
Afrasiab Anwar | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|||||||
Sanaullah Ahmed | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||||
MOHAMMED SADIQ | Ymddiriedolwr | 12 January 2014 |
|
|||||||
ABDUL ALIM KHERATKAR | Ymddiriedolwr | 27 February 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.