Hanes ariannol HASKEL SOCIETY FOR HANDICAPPED CHILDREN
Rhif yr elusen: 1015297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £387.65k | £614.48k | £657.87k | £593.94k | £849.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £378.70k | £524.37k | £614.48k | £678.02k | £771.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £226.71k | £303.23k | £353.61k | £522.68k | £548.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £614.46k | £654.37k | £588.38k | £819.57k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | £0 | £4.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £19 | £3 | £0 | £21.59k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £3.49k | £5.57k | £3.27k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £489.30k | £599.62k | £669.50k | £749.57k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £35.08k | £14.87k | £8.52k | £22.11k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £1.20k | £1.20k | £1.32k | £1.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £1.25k | £280 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £13.71k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.