Dogfen lywodraethu THE HOLME VALLEY MOUNTAIN RESCUE TEAM
Rhif yr elusen: 1015532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12 NOVEMBER 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 27 APRIL 1994 17 MAY 1995 AND CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24 JUNE 2002 as amended on 14 Feb 2019
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SUFFERING AND DISTRESS AMONGST PERSONS AFFECTED BY ACCIDENTS OR NATURAL HAZARDS IN THE AREA OF THE PEAK DISTRICT THE PENNINES AND ELSWHERE
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PEAK DISTRICT PENNINES AND ELSEWHERE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.