Hanes ariannol WEST BRADFORD VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1015861
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (29 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.21k | £56.07k | £31.47k | £44.80k | £97.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.33k | £55.56k | £32.23k | £21.34k | £67.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £675 | £1.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £17.57k | £10.10k | £23.13k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.