ymddiriedolwyr HINCKLEY AND DISTRICT MUSEUM
Rhif yr elusen: 1015922
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVELYN ANN CRABTREE MBE | Cadeirydd | 17 April 2012 |
|
|
||||
Amy Lester | Ymddiriedolwr | 14 August 2024 |
|
|
||||
Cathryn Jean Bailey | Ymddiriedolwr | 07 October 2022 |
|
|
||||
Bronwen Witherford | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Robert Parkinson | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
HUGH ANDREW BEAVIN | Ymddiriedolwr | 28 January 2016 |
|
|||||
ROBIN JEREMY BROOKS | Ymddiriedolwr | 14 March 2013 |
|
|
||||
PHILLIP GRAHAM LINDLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.