ymddiriedolwyr FRIENDS OF HUMBERSTON PARK SPECIAL SCHOOL
Rhif yr elusen: 1016519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evie Holgeth | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Karl Pizzey | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Sarah Thomas | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Richard Gargon | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
ROBERT MARSH | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Gemma Rylatt | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
MALCOLM GRAHAM RUDKIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.