ymddiriedolwyr HAVERING UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1017415
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN CHARLES CLAYDEN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Barbara Pereira | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
Ann Marner | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Paul Davis | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Jean Gerrish | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Katherine Ann Fenegan | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
GRAHAM ERNEST LYONS | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
BRIAN ANTHONY HUDSON | Ymddiriedolwr | 14 October 2015 |
|
|
||||
GRAHAM FENEGAN | Ymddiriedolwr | 08 October 2014 |
|
|
||||
JOHN GORDON | Ymddiriedolwr | 11 December 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.