ymddiriedolwyr THE BRITISH BLEU DU MAINE SHEEP SOCIETY
Rhif yr elusen: 1017477
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALLY JANE SHONE | Cadeirydd | 18 July 2024 |
|
|
||||
Iwan Jones Davies | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Samuel Alexander Small | Ymddiriedolwr | 28 October 2023 |
|
|
||||
Glenn William Wesley Baird | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Ryan Wilson | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Richard John Pilkington | Ymddiriedolwr | 27 July 2021 |
|
|
||||
Laine Daff | Ymddiriedolwr | 31 October 2013 |
|
|
||||
SUSAN MCINNES-SKINNER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIMON NORMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.