Hanes ariannol DORCHESTER OPPORTUNITY GROUP
Rhif yr elusen: 1017939
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2007 | 05/04/2008 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £105.27k | £307.92k | £122.39k | £120.11k | £120.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £125.79k | £130.49k | £321.96k | £116.04k | £116.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.