ymddiriedolwyr FIRST BLOFIELD AND BRUNDALL SEA SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1018467
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (23 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison May Myers | Cadeirydd | 15 November 2022 |
|
|
||||
Simon Peter Welin | Ymddiriedolwr | 14 June 2022 |
|
|
||||
Kyle Edward Hampshire-Smith | Ymddiriedolwr | 01 March 2022 |
|
|
||||
Victoria Kate Welin | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
ANN KELLY | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|
||||
John Kelly | Ymddiriedolwr | 01 January 2010 |
|
|||||
James Downing Page | Ymddiriedolwr | 03 November 1999 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.