Hanes ariannol AGE UK DEVON
Rhif yr elusen: 1019018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £445.57k | £387.68k | £402.94k | £766.36k | £690.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £404.57k | £440.09k | £414.61k | £497.58k | £579.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.25k | £4.48k | £4.50k | £4.50k | £4.50k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £12.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £256.59k | £356.19k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £501.74k | £317.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £8.03k | £16.67k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £90.46k | £299.46k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £469.57k | £560.26k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £5.61k | £4.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £18.89k | £11.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £5.61k | £4.80k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £22.41k | £14.77k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.