Hanes ariannol SHARING ONE LANGUAGE
Rhif yr elusen: 1019182
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £940.38k | £180.34k | £96.98k | £415.90k | £893.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £895.27k | £290.30k | £156.50k | £384.37k | £862.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £71.28k | £5.83k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15 | N/A | N/A | N/A | £483 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.13k | N/A | N/A | N/A | £5.67k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £932.22k | N/A | N/A | N/A | £884.98k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £412 | N/A | N/A | N/A | £2.02k | |
|
Incwm - Arall | £2.60k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £889.09k | N/A | N/A | N/A | £856.69k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.18k | N/A | N/A | N/A | £5.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.27k | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.