Hanes ariannol NEWMAN PRE-SCHOOL PLAYGROUP
Rhif yr elusen: 1019516
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.03k | £59.95k | £55.44k | £60.47k | £40.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £55.93k | £59.87k | £58.45k | £60.67k | £37.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £45.24k | £48.87k | £40.45k | £45.81k | £35.51k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.