ymddiriedolwyr THE WOODWARD TRUST
Rhif yr elusen: 1019820
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michele Susan Jarmany | Cadeirydd | 21 September 2020 |
|
|
||||||||||
Rev Jacqueline Gaylor Embrey | Ymddiriedolwr | 12 November 2020 |
|
|
||||||||||
Ken Summers | Ymddiriedolwr | 17 May 2016 |
|
|||||||||||
Rev ROBERT ARTHUR CANHAM | Ymddiriedolwr | 13 May 2015 |
|
|||||||||||
NEIL MACKENZIE | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|||||||||||
STUART MURRAY | Ymddiriedolwr | 09 May 2013 |
|
|
||||||||||
JILLIAN MARY EDISBURY | Ymddiriedolwr | 08 May 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.