Hanes ariannol BLACKBURN DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Rhif yr elusen: 1020101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.15m | £1.06m | £1.04m | £1.03m | £1.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.30m | £1.42m | £1.13m | £1.15m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £434.00k | £407.00k | £435.00k | £369.00k | £374.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.00k | £2.00k | £2.00k | £2.00k | £2.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £540.00k | £477.00k | £428.00k | £422.00k | £513.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £173.00k | £175.00k | £171.00k | £233.00k | £297.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.29m | £1.42m | £1.13m | £1.14m | £1.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £11.00k | £3.00k | £2.00k | £2.00k | £2.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.00k | £9.00k | £10.00k | £10.00k | £13.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.