ymddiriedolwyr BLACKBURN DIOCESAN BOARD OF EDUCATION
Rhif yr elusen: 1020101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Venerable David Picken | Cadeirydd | 04 February 2020 |
|
|
||||||||
Stephen Whittaker | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||||
Rev Simon Christopher Lloyd | Ymddiriedolwr | 31 January 2022 |
|
|
||||||||
Yusra Arshad | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||||||
Rev Craig Andrew Abbott | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||
Deborah Louise Metcalfe | Ymddiriedolwr | 04 January 2019 |
|
|
||||||||
Anne Charlotte Abernethy | Ymddiriedolwr | 04 January 2019 |
|
|
||||||||
Rev David Arnold | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
||||||||
Rev Andrew Holliday | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||||||
THE REVEREND PHILIP RICHARD MEREDITH VENABLES | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||
Richard Jones | Ymddiriedolwr | 21 June 2014 |
|
|
||||||||
JONATHAN MARK PHAIR HEWITT | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
MISS JO SNAPE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.