ymddiriedolwyr RAINBOW PRE-SCHOOL (WALLINGFORD)
Rhif yr elusen: 1020936
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asheley Catt | Cadeirydd | 15 June 2018 |
|
|
||||
Jemma Risk | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Mark Savery | Ymddiriedolwr | 10 July 2018 |
|
|||||
Helen Mount | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
Lucy Cooksley | Ymddiriedolwr | 15 June 2018 |
|
|
||||
Bernadette Flavell | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
Kate Roberts | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
|
||||
Alice Walton | Ymddiriedolwr | 16 June 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.